Quelques astuces pour faciliter les calculs et les équations mathématiques

Quelques astuces pour faciliter les calculs et les équations mathématiques

Voici un truc avec lequel vous pouvez exécuter des multiplications jusqu’à 19×19.
La première chose à faire est de prendre le dernier chiffre du multiplicateur et d’ajouter le multiplicateur. Par exemple, vouloir multiplier 19×17, ce sera 19 + 7 = 26.
Alors le chiffre obtenu pour 10: 26×10 = 260.
Prenez le chiffre des unités de multiplication et multiplicateur, et multipliez-les par 9×7 = 63.
Ajoutez le résultat à 260: 63 + 260 = 323.
Donc, 19×17 = 323.

Voici comment multiplier les grands nombres, par exemple 26×72.
Imaginez les nombres dans les carrés d’un carré:
2 6

7 2

Multipliez les chiffres de la colonne vers la droite: 6×2 = 12
Notez seulement le chiffre des unités, et enregistrez celui des douzaines: dans ce cas écrivez 2 et rappelez-vous 1.
Multipliez et ajoutez la diagonale du carré: (2×6) + (6×7) = 46
Ajouter les dix stockés à l’étape précédente, puis 46 + 1 = 47
Aussi, dans ce cas, n’écrivez que les chiffres des unités, c’est-à-dire 7, et souvenez-vous des douzaines (4).
Multipliez les chiffres de la colonne vers la gauche: 2×7 = 14
Ajouter les dix enregistrés à l’étape précédente, puis 14 + 4 = 18
Le résultat de la multiplication sera 1872.

Lorsque les chiffres de multiplication et de multiplicateur sont 3, ceci est similaire:
4 6 8

5 2 6

Multipliez les chiffres de la colonne vers la droite: 8×6 = 48. Ecrivez 8 et gardez à l’esprit 4.
Multipliez et ajoutez la diagonale du carré: (6×6) + (2×8) = 52
Ajouter les dix stockés à l’étape précédente, puis 52 + 4 = 56. Ecrivez 6 et gardez à l’esprit 5.
Multipliez et ajoutez les plus grandes diagonales: (6×4) + (5×8) + (2×6) = 76 + 5 = 81: écrivez 1 et gardez à l’esprit 8.
Multipliez et ajoutez la diagonale du carré de gauche: (4×2) + (5×6) = 38 + 8 = 46. Ecrivez le 6 et rappelez-vous le 4ème.
Multiplier les chiffres de la colonne vers la gauche: (4×5) = 20 + 4 = 24
Le résultat de la multiplication sera 246168.

Une multiplication entre deux nombres peut également être faite en multipliant et en divisant par 2, le résultat ne change pas, mais il sera plus facile de le calculer: cette astuce peut être utilisée que lorsque l’un des deux facteurs à être multipliés est un nombre pair, par exemple, 14×16:
Il commence par diviser ce nombre par deux et multiplier l’autre par deux: alors 14×16 devient 28×8, ce qui donnera également 224.

Si un nombre finit par 5 alors sa place se terminera toujours 25. Remplissez le reste du résultat est facile: prendre le chiffre à gauche du nombre dont vous devez trouver la place et multiplier par la même quantité a augmenté de 1.
Par exemple, le carré de 35 ou 35×35 est calculé en écrivant 25 à la fin du résultat. Les premiers chiffres du résultat seront donnés par la multiplication de 3×4 = 12. Le résultat sera alors 35×35 = 1225.

loading...

Vous aimerez aussi...

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *